Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 28.08.2015 | ||
18 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 28.07.2020 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Küsnacht (ZH) (ZH) |
---|---|
Zweck |
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen; kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten; kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-102.967.592 |
CH-Nummer |
CH-020.3.004.630-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
22 Firmen mit gleichem Domizil: Untere Dorfstrasse 14, 8700 Küsnacht ZH
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Mutation Orpic Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Orpic Holding AG, in Küsnacht (ZH), CHE-102.967.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2016, S.0, Publ. 2715033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Göldi, Heinz, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Cyril, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 144 vom 28.07.2020
Tagesregister: 28590 vom 23.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004946340
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Orpic Holding AG, in Küsnacht ZH, CHE-102.967.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2350783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfammatter, Armand M., von Eischoll, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 8882 vom 07.03.2016 / CH02030046308 / 02715033
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Orpic Holding AG, bisher in Freienbach, CHE-102.967.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, Publ. 1286799).
Gründungsstatuten:
26.06.1963, Statutenänderung: 21.08.2015.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
c/o ggm + partner Treuhand AG, Untere Dorfstrasse 14, 8700 Küsnacht ZH.
Tagesregister-Nr. 30346 vom 28.08.2015 / CH02030046308 / 02350783
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Orpic Holding AG, in Freienbach, CHE-102.967.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, Publ. 1286799). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Küsnacht ZH im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.
Tagesregister-Nr. 4516 vom 28.08.2015 / CH02030046308 / 02350789
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Orpic Holding AG, in Freienbach, CHE-102.967.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6569064).
Domizil neu:
bei ggm + partner Domizil AG, Pfarrmatte 6, 8807 Freienbach.
Tagesregister-Nr. 165 vom 10.01.2014 / CH02030046308 / 01286799
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Orpic Holding AG, in Freienbach, CH-020.3.004.630-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2011, S. 0, Publ. 6374748).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfammatter, Armand M., von Eischoll, in Stäfa, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 975 vom 22.02.2012
(06569064/CH02030046308)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Orpic Holding AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.004.630-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 26, Publ. 4935518). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Tagebuch Nr. 36766 vom 10.10.2011
(06374608/CH02030046308)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
Orpic Holding AG (Orpic Holding SA) (Orpic Holding Ltd), bisher in Küsnacht ZH, CH-020.3.004.630-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 26, Publ. 4935518).
Gründungsstatuten:
26.01.1994, Statutenänderung: 04.10.2011.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
bei GGM Domizil AG, Pfarrmatte 6, 8807 Freienbach.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen; kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten; kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher); [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Heinz, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Göldi, Fabian, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Göldi, Cyril, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).
Tagebuch Nr. 5063 vom 10.10.2011
(06374748/CH02030046308)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Orpic Holding AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.004.630-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2008, S. 22, Publ. 4684114).
Statutenänderung:
25.09.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
GGM & Partner Wirtschaftsprüfungs AG, in Küsnacht ZH, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 10284 vom 16.03.2009
(04935518/CH02030046308)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Orpic Holding AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.004.630-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2007, S. 29, Publ. 3833884).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Fabian, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 28025 vom 03.10.2008
(04684114/CH02030046308)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Orpic Holding AG, in Küsnacht ZH, CH-020.3.004.630-8, Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 10. 11. 2003, S. 18, Publ. 1251736).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Heinz, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Göldi, Cyril, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 7257 vom 06.03.2007
(03833884/CH02030046308)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Orpic Holding AG, in Küsnacht ZH, Beteiligungen an Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06. 09. 2002, S. 17, Publ. 630958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Thomas, von Bauma, in Horgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Heinz, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Tagebuch Nr. 30867 vom 04.11.2003
(01251736/CH02030046308)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
Orpic AG, in Küsnacht ZH, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08. 06. 1999, S. 3826).
Statutenänderung:
11. 07. 2002.
Firma neu:
Orpic Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Orpic Holding SA) (Orpic Holding Ltd).
Domizil neu:
Steinackerstrasse 19, 8700 Küsnacht.
Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; kann Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind, Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Heinz, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rüthi (Rheintal), Mitglied]; Graf, Thomas, von Bauma, in Horgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagebuch Nr. 21709 vom 02.09.2002
(00630958/CH02030046308)
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden