Firma | Aktionen |
---|---|
Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
---|---|---|---|---|---|
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 31.01.2019 | |||
7 Firmen anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.09.2019 | ||
11 Firmen anzeigen | Delegierter des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 25.04.2002 | ||
12 Firmen anzeigen | Vizepräsident und Sekretär des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.11.2010 | ||
8 Firmen anzeigen | Direktorin | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.11.2021 | ||
4 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 29.12.2023 | |||
11 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 02.11.2020 | ||
24 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.11.2021 |
|
|||||
|
|||||
|
Sitz |
Bern (BE) |
---|---|
Zweck |
Möbeltransport einschliesslich Überseeverpackungen und internationale Spedition sowie Lagerhausbetrieb; sie kann Grundbesitz erwerben.
Mehr anzeigen
|
UID |
CHE-106.071.387 |
CH-Nummer |
CH-217.0.137.005-7 |
Handelsregisteramt |
Kanton Bern |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
0 Firma mit gleichem Domizil: Stauffacherstrasse 66A, 3014 Bern
Prüfen Sie vor Vertragsabschluss den Betreibungsauszug Ihrer Interessenten.
Prüfen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihrer Interessenten und Kunden.
Sehen Sie sich den aktuellen Auszug aus dem Handelsregister online an.
Mutation Keller AG Bern
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CHE-106.071.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2021, Publ. 1005333601). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister Bern-Mittelland gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Beat, von Oberwil-Lieli, in Hendschiken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Tina, von Muri (AG), in Basel, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stöckli, Tina]; Richter, Patrick, von Walzenhausen, in Wohlenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 252 vom 29.12.2023
Tagesregister: 21189 vom 22.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005922940
Kantone: BE
Mutation Keller AG Bern
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CHE-106.071.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2020, Publ. 1005012511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rumpel, Max, von Dornach, in Dornach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiet, Tobias, von Bellach, in Basel, Vizepräsident und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Erbe, Stephan, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöckli, Tina, von Muri (AG), in Basel, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 222 vom 15.11.2021
Tagesregister: 17875 vom 10.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005333601
Kantone: BE
Mutation Keller AG Bern
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CHE-106.071.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2019, Publ. 1004708631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fingerhuth, Florian, von Zollikon, in Boppelsen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiet-Keller, Andreas, von Bellach, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident + Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Rumpel, Max, von Dornach, in Dornach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amiet, Lorenz, von Bellach, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Amiet, Tobias, von Bellach, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 213 vom 02.11.2020
Tagesregister: 16049 vom 28.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005012511
Kantone: BE
Mutation Keller AG Bern
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CHE-106.071.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rusterholtz, Michel, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fingerhuth, Florian, von Zollikon, in Boppelsen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Messerli, Philip, von Rüeggisberg, in Bäretswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz, Beat, von Oberwil-Lieli, in Hendschiken, mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 170 vom 04.09.2019
Tagesregister: 13438 vom 30.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004708631
Kantone: BE
Mutation Keller AG Bern
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CHE-106.071.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2010, Publ. 5909926).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Testor Treuhand AG].
SHAB: 21 vom 31.01.2019
Tagesregister: 1698 vom 28.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004555168
Kantone: BE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CH-217.0.137.005-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2008, S. 5, Publ. 4619354).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eulau, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiet, Lorenz, von Bellach, in Basel, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift]; Amiet, Tobias, von Bellach, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 17794 vom 19.11.2010
(05909926/CH21701370057)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CH-217.0.137.005-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15. 10. 2007, S. 4, Publ. 4155302).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiet, Lorenz, von Bellach, in Basel, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 9016 vom 14.08.2008
(04619354/CH21701370057)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CH-217.0.137.005-7, Möbeltransport usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30. 05. 2007, S. 3, Publ. 3952656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamer, Alex, von Arth, in Männedorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 41499 vom 09.10.2007
(04155302/CH21701370057)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CH-217.0.137.005-7, Möbeltransport usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06. 10. 2006, S. 3, Publ. 3582088).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Roland, von Langnau im Emmental, in Ipsach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 2413 vom 23.05.2007
(03952656/CH21701370057)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CH-217.0.137.005-7, Möbeltransport usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20. 04. 2006, S. 3, Publ. 3341798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zünd, Hans, von Altstätten, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Testor Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle [bisher: Testor Treuhand, in Basel].
Tagebuch Nr. 4492 vom 02.10.2006
(03582088/CH21701370057)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CH-217.0.137.005-7, Möbeltransport usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13. 04. 2005, S. 3, Publ. 2789292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind-Schäufele, Andrea, von Basel und Gersau, in Muttenz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiet, Lorenz, von Bellach, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Kamer, Alex, von Arth, in Männedorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rusterholtz, Michel, von Basel, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zünd, Hans, von Altstätten, in Basel, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 1732 vom 12.04.2006
(03341798/CH21701370057)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CH-217.0.137.005-7, Möbeltransport usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30. 11. 2004, S. 3, Publ. 2565908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leu, Hans-Jörg, von Hemmental, in Lengnau AG, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chatelain, Daniel, von Tramelan, in Allschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 1531 vom 07.04.2005
(02789292/CH21701370057)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, CH-217.0.137.005-7, Möbeltransport usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25. 04. 2002, S. 3, Publ. 443454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Marc, von Langnau im Emmental, in Biel BE, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Roland, von Langnau im Emmental, in Ipsach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 5761 vom 24.11.2004
(02565908/CH21701370057)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Keller AG Bern, in Bern, Möbeltransport usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10. 07. 2001, S. 5255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saner, René, von Beinwil SO, in Therwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Graber, Peter Walter, von Basel und Sigriswil, in Wehr (D), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amiet, Lorenz, von Bellach, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien; Chatelain, Daniel, von Tramelan, in Allschwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 2350 vom 19.04.2002
(00443454/CH21701370057)
Inklusive Zugriff auf alle Hintergrundinformationen, Marken und 2 Überwachungen.
Kostenlos anmelden